变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2019-09-16 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 胡爱欣,监事;黄朝晖,监事长;蒋力,经理;蒋力,董事长;李文莉,监事;李宇,董事;吴宏伟,董事;王志轩,董事;曾建宁,董事;曾伟,监事;周子恒,监事 | 胡爱欣,监事;黄朝晖,监事;蒋力,经理;蒋力,董事长;李文莉,监事;李宇,董事;吴宏伟,监事长;王志轩,董事;曾建宁,董事;曾伟,监事;周子恒,董事 | 2017-07-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 39500.0000 | 123500.0000 | 2017-07-24 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 佛山市顺德区大良街道德胜东路3号华南家电研究院研发楼二层202号 | 佛山市顺德区大良街道办事处德和社区居民委员会国泰南路3号保利商贸中心3栋1803 | 2017-07-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 39500.000000 | 123500.000000 | 2017-07-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 18300.0000 | 39500.0000 | 2016-08-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 18300.000000 | 39500.000000 | 2016-08-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蒋力,总经理;蒋力,执行董事;曾广基,监事 | 胡爱欣,监事;黄朝晖,监事长;蒋力,经理;蒋力,董事长;李文莉,监事;李宇,董事;吴宏伟,董事;王志轩,董事;曾建宁,董事;曾伟,监事;周子恒,监事 | 2016-06-27 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 对科技园区开发及各类行业进行投资,物业管理、房屋租赁,投资咨询、资产管理,为创业企业提供创业管理、培训服务,科技信息交流、技术咨询、技术孵化、技术转让,会议及会展服务。(经营范围不含法律、行政法规以及国务院决定禁止或应经许可的项目)〓 | 对科技园区开发及各类行业进行投资,物业管理、房屋租赁,投资咨询、资产管理,为创业企业提供创业管理、培训服务,科技信息交流、技术咨询、技术孵化、技术转让,会议及会展服务,房地产开发。 | 2016-06-27 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 广东顺德科创管理有限公司 | 广东顺德科创管理集团有限公司 | 2016-06-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2016-06-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2016-06-27 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蒋力,总经理;蒋力,执行董事;曾广基,监事 | 胡爱欣,监事;黄朝晖,监事长;蒋力,经理;蒋力,董事长;李宁,董事;李文莉,监事;王志轩,董事;吴宏伟,董事;曾建宁,董事;曾伟,监事;周子恒,监事 | 2016-06-27 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 佛山市顺德区智德投资有限公司 | 广东顺德科创管理有限公司 | 2016-04-29 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 13800.0000 | 18300.0000 | 2016-03-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 13800.000000 | 18300.000000 | 2016-03-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5800.0000 | 13800.0000 | 2015-07-31 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 5800.000000 | 13800.000000 | 2015-07-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蒋力,总经理;曾广基,监事;招霞红,执行董事 | 蒋力,总经理;蒋力,执行董事;曾广基,监事 | 2015-07-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 招霞红 | 蒋力 | 2015-07-02 |
更多>>视频联播