变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈锋 | 梁昊 | 2021-08-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 殷海东 | 陈锋 | 2019-05-15 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 招商银行股份有限公司大丰支行 | 招商银行股份有限公司盐城大丰支行 | 2018-10-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 晁心涛 | 殷海东 | 2018-10-23 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大丰市常新中路35号 | 盐城市大丰区常新中路35号 | 2016-01-11 |
更多>>视频联播