变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 2020-01-10 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2020-01-10 | ||
市场主体类型变更 | 1152 | 1130 | 2020-01-10 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2020-01-09 | 2020-01-10 |
2020-01-10 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:周恩源;监事:廉军;董事长:周恩源;总经理:黄睿; | 法定代表人:黄睿;监事:张一犀;董事长:黄睿;总经理:黄睿; | 2016-08-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:周恩源;监事:廉军;总经理:黄睿; | 总经理:黄睿;执行董事:黄睿;监事:张一犀; | 2016-08-12 |
其他事项备案 | 914403003354114420 | 2016-04-08 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:王成祥;法定代表人:王成祥;监事:廉军;总经理:王成祥; | 法定代表人:周恩源;监事:廉军;董事长:周恩源;总经理:黄睿; | 2016-04-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:王成祥;监事:廉军;总经理:王成祥; | 监事:廉军;执行董事:周恩源;总经理:黄睿; | 2016-04-08 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 受托资产管理、投资管理、财富管理;投资咨询(不含限制项目)。(以上各项均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)。^ | 受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);投资咨询(不含限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务)^ | 2016-01-14 |
更多>>视频联播