变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
一般经营项目 | 市政建设,房地产开发及商品房租赁、销售、维修、管理;按深府办函[1994]223号文及市贸发局深贸管审证字第258号证书规定办。铝合金门窗、木门窗,玻璃幕墙,建筑材料,涂料,油漆,防水保温材料,家具,电梯、空调、发电机、汽车零配件、玩具、文化娱乐用品、包装材料;兴办实业(具体项目另行申报);进出口业务(按深贸管审证字258号外贸企业审定证书规定办)。 | 房地产开发与销售;房地产租赁经营与管理;产业园开发与运营、项目代建代管、仓储物流、进出口业务;兴办实业(具体项目另行申报)。(企业经营涉及行政许可的,须取得行政许可文件后方可经营) | 2020-04-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 2020-04-02 |
章程修正案 | 2020-04-02 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:66800.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市投资控股有限公司、出资额:166800.000000、出资比例:100.000000; | 2018-08-13 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 66800 | 166800 | 2018-08-13 |
章程备案 | 2018-01-18 | 2018-07-20 | 2018-08-13 |
2018-08-13 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:姜永贵;监事:张艳红;董事:姜永贵;董事:于其国;监事:杨剑泉;董事:夏桂英;监事:翟宪平;董事:林发成;董事:陈玉刚;董事:刘征宇; | 董事:李平;董事:周习胜;职工监事:杨剑泉;董事:李强强;董事:于其国;监事:付挺;董事:罗荣坚;总经理:罗荣坚;监事:陈龙宝;董事:黄宇; | 2018-03-09 |
章程备案 | 2014-10-31 | 2018-01-18 | 2018-03-09 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区红岭南路金华街十九号 | 深圳市罗湖区桂园街道滨河东路1011号鹿丹大厦15层 | 2018-03-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘征宇;董事长:姜永贵;总经理:姜永贵;监事:翟宪平;董事:陈玉刚;董事:夏桂英;监事:张艳红;董事:林发成;董事:方一兵;监事:杨剑泉;董事:于其国; | 监事:张艳红;董事:姜永贵;监事:杨剑泉;董事:夏桂英;董事:刘征宇;董事:林发成;总经理:姜永贵;董事长:王华本;董事:陈玉刚;监事:翟宪平;董事:于其国; | 2017-01-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:姜永贵;监事:杨剑泉;监事:张艳红;其他董事:方一兵;其他董事:夏桂英;监事:翟宪平;其他董事:刘征宇;总经理:姜永贵;其他董事:陈玉刚;董事长:姜永贵;其他董事:林发成;其他董事:于其国; | 法定代表人:王华本;监事:翟宪平;监事:杨剑泉;监事:张艳红;其他董事:姜永贵;其他董事:于其国;总经理:姜永贵;其他董事:林发成;其他董事:夏桂英;其他董事:陈玉刚;其他董事:刘征宇;董事长:王华本; | 2017-01-10 |
其他事项备案 | 91440300192191162A | 2016-04-05 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:张艳红;董事:刘征宇;董事:于其国;监事:翟宪平;监事:杨剑泉;总经理:姜永贵;董事:陈玉刚;董事:林发成;董事:姜永贵;董事:夏桂英;董事长:方一兵; | 监事:翟宪平;监事:张艳红;董事:林发成;董事:陈玉刚;董事长:姜永贵;总经理:姜永贵;董事:于其国;董事:刘征宇;董事:夏桂英;监事:杨剑泉;董事:方一兵; | 2016-04-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:方一兵;总经理:姜永贵;监事:张艳红;其他董事:于其国;其他董事:夏桂英;其他董事:刘征宇;董事长:方一兵;监事:翟宪平;监事:杨剑泉;其他董事:姜永贵;其他董事:林发成;其他董事:陈玉刚; | 法定代表人:姜永贵;监事:杨剑泉;监事:张艳红;其他董事:方一兵;其他董事:夏桂英;监事:翟宪平;其他董事:刘征宇;总经理:姜永贵;其他董事:陈玉刚;董事长:姜永贵;其他董事:林发成;其他董事:于其国; | 2016-04-05 |
市场主体类型变更 | 全民 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2014-12-10 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区红岭南路金华街一号 | 深圳市罗湖区红岭南路金华街十九号 | 2014-12-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:方一兵;董事:刘征宇;董事:陈玉刚;监事:翟宪平;监事:杨剑泉;董事:于其国;董事:姜永贵;董事:林发成;董事:夏桂英;总经理:姜永贵;监事:张艳红; | 2014-12-10 | |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市城市建设开发(集团)公司 | 深圳市城市建设开发(集团)有限公司 | 2014-12-10 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-12-10 |
更多>>视频联播