变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-05-14 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:任宇昕;总经理:任宇昕; | 董事长:李朝晖;董事:田丽;总经理:湛炜标;董事:冯明杰; | 2019-05-14 |
章程备案 | 2017-09-20 | 2019-02-14 | 2019-05-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:任宇昕;法定代表人:任宇昕;总经理:任宇昕; | 法定代表人:李朝晖;其他董事:田丽;董事长:李朝晖;总经理:湛炜标;其他董事:冯明杰; | 2019-05-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:麦田军; | 监事:刁裕云; | 2018-08-24 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-09-20 | 2017-09-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);经营地址:深圳市南山区粤海街道科技中一路腾讯大厦36层。 | 2017-09-26 |
其他事项备案 | 91440300077536508W | 2016-04-21 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-04-21 |
实收资本变更 | 50000 | 190000 | 2014-03-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:陈双华、出资额:12500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:沈丹、出资额:12500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:程芳、出资额:12500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:李月翠、出资额:12500.000000、出资比例:25.000000; | 股东名称:程芳、出资额:47500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:李月翠、出资额:47500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:陈双华、出资额:47500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:沈丹、出资额:47500.000000、出资比例:25.000000; | 2014-03-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000 | 190000 | 2014-03-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-03-25 |
更多>>视频联播