变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-09-24 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-24 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000 | 100000 | 2019-05-21 |
章程备案 | 2019-03-20 | 2019-05-15 | 2019-05-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-05-21 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元 | 2019-03-26 |
章程备案 | 2018-01-15 | 2019-03-20 | 2019-03-26 |
2019-03-26 | |||
章程备案 | 2017-11-24 | 2018-01-15 | 2018-01-16 |
2018-01-16 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市高新投集团有限公司、出资额:30000.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:深圳市高新投集团有限公司、出资额:50000.000000、出资比例:100.000000; | 2017-11-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 30000 | 50000 | 2017-11-24 |
章程备案 | 2014-12-18 | 2017-11-24 | 2017-11-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:迟东妍;执行董事:杨松柏; | 总经理:徐造坤;执行董事:谭海彦; | 2017-09-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:杨松柏;总经理:迟东妍;法定代表人:杨松柏; | 总经理:徐造坤;董事长:谭海彦;法定代表人:谭海彦; | 2017-09-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:马建军;法定代表人:陶军;总经理:迟东妍;董事长:陶军; | 法定代表人:杨松柏;董事长:杨松柏;监事:马建军;总经理:迟东妍; | 2016-09-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:陶军;监事:马建军;总经理:迟东妍; | 执行董事:杨松柏;监事:马建军;总经理:迟东妍; | 2016-09-07 |
其他事项备案 | 914403003060169615 | 2016-03-15 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | ^在深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。 | ^专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。 | 2015-01-28 |
更多>>视频联播