变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-10-29 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-10-29 | ||
2019-10-29 | |||
其他事项备案 | 2019-10-29 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:董义;董事:郎国清;董事:赵金荣;董事长:牟业裕;总经理:赵金荣; | 董事:武月霞;总经理:赵秀粉;监事:边邑霖;董事:林志强;董事长:赵秀粉; | 2018-05-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:董义;董事长:牟业裕;法定代表人:牟业裕;工商联络员:王翔;其他:郎国清;总经理:赵金荣;其他:赵金荣; | 其他董事:武月霞;其他董事:林志强;董事长:赵秀粉;法定代表人:赵秀粉;工商联络员:赵秀粉;总经理:赵秀粉;监事:边邑霖; | 2018-05-31 |
其他事项备案 | 监事:董义;董事长:牟业裕;法定代表人:牟业裕;工商联络员:王翔;其他:郎国清;总经理:赵金荣;其他:赵金荣; | 其他董事:武月霞;其他董事:林志强;董事长:赵秀粉;法定代表人:赵秀粉;工商联络员:赵秀粉;总经理:赵秀粉;监事:边邑霖; | 2018-05-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:王翔;董事:杨霖;总经理:王翔;监事:汤环宇; | 监事:董义;董事:郎国清;董事:赵金荣;总经理:赵金荣; | 2017-07-14 |
其他事项备案 | 董事长:言映林;法定代表人:言映林;工商联络员:龙牟洋;法律文书送达人:龙牟洋;其他董事:李思远;其他董事:邢嘉诚;监事:龙牟洋;总经理:言映林; | 监事:汤环宇;其他董事:王翔;法定代表人:牟业裕;工商联络员:王翔;法律文书送达人:牟业裕;董事长:牟业裕;其他董事:杨霖;总经理:王翔; | 2016-06-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:言映林;法定代表人:言映林;工商联络员:龙牟洋;法律文书送达人:龙牟洋;其他董事:李思远;其他董事:邢嘉诚;监事:龙牟洋;总经理:言映林; | 监事:汤环宇;其他董事:王翔;法定代表人:牟业裕;工商联络员:王翔;法律文书送达人:牟业裕;董事长:牟业裕;其他董事:杨霖;总经理:王翔; | 2016-06-13 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:言映林;总经理:言映林;监事:龙牟洋;董事:邢嘉诚;董事:李思远; | 董事:杨霖;总经理:王翔;监事:汤环宇;董事:王翔;董事长:牟业裕; | 2016-06-13 |
更多>>视频联播