变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 彭昊;李荣伟;刘洋;赵凯;肖林 | 李荣伟;刘洋;肖林;殷大伟;彭昊 | 2022-06-21 |
法定代表人变更 | 王贤明 | 赵凯 | 2021-05-12 |
监事备案 | 唐晓敏;穆嘉瑞;向伟 | 邓魏;穆嘉瑞;杨学春 | 2021-05-12 |
联络员备案 | 杨裕霖***备案手机:*** | 李海东***备案手机:***(网上办理) | 2018-06-13 |
联络员备案 | 黄先成***备案手机:*** | 杨裕霖***备案手机:***(网上办理) | 2018-04-16 |
更多>>视频联播