变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2018-12-11 | 2020-06-16 | 2020-08-17 |
章程修正案 | 2020-08-17 | ||
地址 | 深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦A座6层 | 深圳市龙华区民治街道北站社区汇隆商务中心2号楼3107 | 2020-08-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-08-15 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-08-15 | ||
送电工程、变电工程的设计;电力工程总承包;计算机软硬件、新能源产品的技术开发与销售;建筑工程的设计、施工;国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 送电工程、变电工程的设计;电力工程总承包;计算机软硬件、新能源产品的技术开发与销售;建筑工程的设计、施工;国内贸易、货物及技术进出口、汽车租赁服务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外); | 2019-04-23 | |
2019-04-23 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:江克宜; | 执行董事:俞斌; | 2019-04-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:江克宜;法定代表人:江克宜; | 董事长:俞斌;法定代表人:俞斌; | 2019-04-23 |
2019-01-14 | |||
章程备案 | 2018-01-08 | 2018-12-11 | 2019-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:刘志勇; | 总经理:单英; | 2018-09-04 |
其他事项备案 | 2018-02-24 | ||
章程备案 | 1900-01-01 | 2018-01-08 | 2018-02-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:肖少虎、出资额:60.000000、出资比例:10.000000;股东名称:顾翠娥、出资额:60.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳市深电能售电有限公司、出资额:420.000000、出资比例:70.000000;股东名称:陈坤、出资额:60.000000、出资比例:10.000000; | 股东名称:顾翠娥、出资额:60.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳市深电能售电有限公司、出资额:480.000000、出资比例:80.000000;股东名称:肖少虎、出资额:60.000000、出资比例:10.000000; | 2018-02-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:陈坤;法定代表人:陈坤;总经理:陈坤; | 法定代表人:江克宜;总经理:刘志勇;董事长:江克宜; | 2017-09-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:陈坤;总经理:陈坤; | 执行董事:江克宜;总经理:刘志勇; | 2017-09-15 |
其他事项备案 | 91440300067185804L | 2015-07-22 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市南山区南山大道路南油第四工业区7栋7楼701 | 深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦A座6层 | 2015-07-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 执行董事:陈坤;监事:肖少虎;总经理:陈坤; | 监事:范亚玲;总经理:陈坤;执行董事:陈坤; | 2015-07-22 |
更多>>视频联播