变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2020-03-02 | ||
其他事项备案 | 2020-03-02 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-06-14 | ||
2019-06-14 | |||
章程备案 | 2018-12-19 | 2019-03-01 | 2019-06-14 |
章程备案 | 2017-12-28 | 2018-12-19 | 2019-01-14 |
2019-01-14 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副董事长:付刚峰;董事:张日忠;监事:苏敏;副董事长:洪小源;董事:李引泉;总经理:张日忠; | 董事:李引泉;董事:张日忠;监事:徐鑫;副董事长:付刚峰;总经理:张日忠;副董事长:张健; | 2019-01-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:付刚峰;其他:张日忠;总经理:张日忠;其他:洪小源;其他:李引泉;法定代表人:周松;监事:苏敏; | 其他董事:张健;监事:徐鑫;其他董事:李引泉;其他董事:张日忠;法定代表人:张日忠;其他董事:付刚峰;总经理:张日忠; | 2019-01-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副董事长:洪小源;董事:张日忠;董事长:李引泉;副董事长:付刚峰; | 董事:张日忠;董事:李引泉;副董事长:洪小源;副董事长:付刚峰;董事长:周松; | 2018-03-21 |
章程备案 | 2017-01-25 | 2017-12-28 | 2018-03-21 |
2018-03-21 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:张日忠;其他:洪小源;董事长:李引泉;其他:付刚峰;法定代表人:李引泉; | 其他董事:张日忠;法定代表人:周松;其他董事:李引泉;其他董事:洪小源;其他董事:付刚峰;董事长:周松; | 2018-03-21 |
章程备案 | 2016-01-20 | 2017-01-25 | 2017-02-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副董事长:付刚峰;副董事长:洪小源;副董事长:李引泉;董事长:李晓鹏;总经理:李引泉; | 副董事长:洪小源;董事长:李引泉;董事:张日忠;副董事长:付刚峰;总经理:张日忠; | 2017-02-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:李晓鹏;其他:洪小源;其他:李引泉;董事长:李晓鹏;总经理:李引泉;其他:付刚峰; | 董事长:李引泉;其他董事:张日忠;其他董事:洪小源;其他董事:付刚峰;法定代表人:李引泉;总经理:张日忠; | 2017-02-10 |
其他事项备案 | 2016-03-22 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:李建红;副董事长:李引泉;总经理:李引泉;监事:吴慧峰;副董事长:李晓鹏;监事:付刚峰;董事:余利明;董事:洪小源; | 副董事长:付刚峰;副董事长:李引泉;监事:苏敏;副董事长:洪小源;总经理:李引泉;董事长:李晓鹏; | 2016-03-22 |
其他事项备案 | 91440300051522503F | 2016-03-22 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:李引泉;监事:吴慧峰;监事:付刚峰;董事长:李建红;其他董事:余利明;其他董事:洪小源;总经理:李引泉;其他董事:李晓鹏;工商联络员:张晶;法定代表人:李建红; | 总经理:李引泉;董事长:李晓鹏;其他董事:洪小源;其他董事:李引泉;监事:苏敏;其他董事:付刚峰;工商联络员:黄达;法定代表人:李晓鹏; | 2016-03-22 |
更多>>视频联播