变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘彦 | 梁添才 | 2021-06-25 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南京市秦淮区光华东街1号1-2-1室 | 南京市秦淮区延龄巷27号5号楼302室 | 2020-08-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈荣 | 刘彦 | 2019-02-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 庞铁 | 陈荣 | 2018-06-08 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐锡晋,檀昊 | 唐锡晋,檀昊,广州广电研究院有限公司 | 2018-01-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | XinanTang | 庞铁 | 2018-01-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 100.000000 | 139.655000 | 2018-01-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐策善,韦坤,陈伟 | 唐锡晋,檀昊 | 2017-11-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐策善,胡宗正 | 唐策善,韦坤,陈伟 | 2016-09-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 唐策善,韩韶华 | 唐策善,胡宗正 | 2015-11-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 300.000000 | 100.000000 | 2015-09-24 |
更多>>视频联播