变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张拴柱 | 张金萍 | 2020-09-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 濮晨 | 张拴柱 | 2017-11-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱鸿 | 濮晨 | 2015-04-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姚宇灿 | 朱鸿 | 2014-03-24 |
更多>>视频联播