变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐淑磊 | 韩斌 | 2023-06-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张明华 | 徐淑磊 | 2021-09-18 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 济南市历下区趵北路1号开元广场102室 | 济南市历下区明湖路35号B-1段商住楼一楼 | 2019-01-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张宝银 | 张明华 | 2017-09-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高军 | 张宝银 | 2014-04-24 |
更多>>视频联播