变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 翟宏伟 | 邵楠 | 2023-11-24 |
市场主体类型变更 | 2229 | 2219 | 2021-11-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 闫永恒 | 翟宏伟 | 2021-11-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘学伟 | 闫永恒 | 2018-10-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘光海 | 刘学伟 | 2018-05-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 崔兵 | 刘光海 | 2014-12-11 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 | 经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-09-30 |
更多>>视频联播