变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 马士林 | 衣立东 | 2021-07-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 马莘、穆银安、马士林、张耀宏、张智民、赵大光、韩悌、衣立东 | 马莘、穆银安、张耀宏、张智民、赵大光、韩悌、衣立东、陈红军 | 2021-07-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李英、马莘、穆银安、马士林、董安有、张耀宏、张智民、赵大光、黄震、韩悌 | 马莘、穆银安、马士林、张耀宏、张智民、赵大光、韩悌、衣立东 | 2020-09-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国家电网有限公司:100%; | 国家电网有限公司:100%; | 2020-09-09 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 315373.294409 | 9257922896.710000 | 2020-09-09 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,税务登记证,机构代码证,社会保险登记证,统计证 | 2018-11-14 | |
其他事项备案 | 国家电网公司:100%; | 国家电网有限公司:100%; | 2018-11-14 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-11-14 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 电力供应、交易、建设;电力产品、技术的进出口业务及“三来一补”业务;房屋租赁;电气设备承装承修承试;电力勘察设计;电力技术监督、开发、转让及服务;电能计量装置校验检定检测、安装调试及运行维护;教育培训;信息系统的设计开发、建设、维护、管理;电力通信网的规划、运行、维护;电力设备、电线电缆的生产销售;物资经销、仓储和供应;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电力供应、交易、建设;电力产品、技术的进出口业务及“三来一补”业务;房屋租赁;综合能源服务;电气设备承装承修承试;电力勘察设计;电力技术监督、开发、转让及服务;电能计量装置校验检定检测、安装调试及运行维护;教育培训;信息系统的设计开发、建设、维护、管理;电力通信网的规划、运行、维护;电力设备、电线电缆的生产销售;物资经销、仓储和供应;劳务服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-11-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 国家电网公司:100%; | 国家电网有限公司:100%; | 2018-11-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事,董安有,******;董事,李英,******;监事,马莘,******;董事,穆银安,******;董事兼总经理,张徐东,******;董事长,赵亮,******; | 监事,董安有,******;董事,李英,******;董事长,马士林,******;监事,马莘,******;董事,穆银安,******;董事兼总经理,张徐东,******; | 2018-01-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 证件号码:110104******1656,姓名:赵亮 | 证件号码:370421******0617,姓名:马士林 | 2018-01-15 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 287338.38 | 306601.82141 | 2017-09-28 |
市场主体类型变更 | 全民所有制 | 一人有限责任公司(法人独资) | 2017-09-28 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 负责人,崔吉峰,******; | 监事,董安有,******;董事,李英,******;监事,马莘,******;董事,穆银安,******;董事兼总经理,张徐东,******;董事长,赵亮,******; | 2017-09-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 一般经营项目:电力供应、交易、建设;电力产品、技术的进出口业务及“三来一补”业务;房屋租赁.***; | 一般经营项目:电力供应、交易、建设;电力产品、技术的进出口业务及“三来一补”业务;房屋租赁;电气设备承装承修承试;电力勘察设计;电力技术监督、开发、转让及服务;电能计量装置校验检定检测、安装调试及运行维护;教育培训;信息系统的设计开发、建设、维护、管理;电力通信网的规划、运行、维护;电力设备、电线电缆的生产销售;物资经销、仓储和供应;劳务服务。; | 2017-09-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无 | 国家电网公司,出资306601.82141万,占100.0%,实缴出资0万; | 2017-09-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 证件号码:110104******1656,姓名:赵亮 | 证件号码:110104******1656,姓名:赵亮 | 2017-09-28 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 经营期限起1990-02-28;经营期限止2029-03-01 | 经营期限起1990-02-28;经营期限止长期 | 2017-09-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 173022 | 287338.38 | 2017-03-24 |
更多>>视频联播