变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任文明 | 任鲲鹏 | 2023-06-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任春蕾 | 任文明 | 2021-04-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 武英斌 | 任春蕾 | 2019-04-22 |
联络员备案 | 姓名:刘伟,固定电话:6481139,移动电话:13589997358,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 姓名:王欣,固定电话:,移动电话:13563372866,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 2019-04-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:张天滨联系电话:职务:负责人任免机构:股东身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 姓名:武英斌联系电话:0546-6481139职务:负责人任免机构:股东身份证件类型:中华人民共和国居民身份证身份证件号码:**** | 2014-12-24 |
更多>>视频联播