变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高丽娜 | 张丹丹 | 2024-01-22 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:银行业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 2024-01-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 顾冰 | 高丽娜 | 2023-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘好飞 | 顾冰 | 2022-05-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王秀丽 | 刘好飞 | 2019-09-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李慧 | 王秀丽 | 2019-03-01 |
更多>>视频联播