变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋元兴 | 魏旭红 | 2023-02-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 任峰军 | 宋元兴 | 2019-04-10 |
联络员备案 | 姓名:臧金磊,固定电话:0535-3107730,移动电话:18660556522,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 姓名:修鹏飞,固定电话:0535-3107730,移动电话:18660057155,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 2016-10-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 丁石磊 | 任峰军 | 2016-10-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李慧玲 | 丁石磊 | 2016-07-27 |
更多>>视频联播