变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李维良 | 孙全正 | 2020-07-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘晓彬 | 李维良 | 2019-05-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱凯 | 刘晓彬 | 2018-10-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王璐 | 朱凯 | 2015-10-29 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 涡阳县农村信用合作联社店集信用社 | 安徽涡阳农村商业银行股份有限公司店集支行 | 2014-11-07 |
更多>>视频联播