变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 鞠斌 | 任文明 | 2023-06-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张庆 | 鞠斌 | 2020-06-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王峰 | 张庆 | 2019-03-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 徐彬 | 王峰 | 2016-04-26 |
联络员备案 | 2016-04-26 |
更多>>视频联播