变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱克俊 | 张龙昌 | 2022-03-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨春 | 张龙昌 | 2022-03-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董言玉 | 杨春 | 2020-07-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 高发林 | 董言玉 | 2019-04-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱克俊 | 高发林 | 2019-03-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王树峰 | 朱克俊 | 2016-10-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 无 | 朱克俊 | 2016-10-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 朱克俊 | 王树峰 | 2015-11-25 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 五河县农村信用合作联社安子口分社 | 安徽五河农村商业银行股份有限公司安子口分理处 | 2014-06-27 |
许可经营项目变更 | K03; | 金融机构营业许可证; | 2014-06-27 |
其他事项备案 | 五河县农村信用合作联社 | 安徽五河农村商业银行股份有限公司 | 2014-06-27 |
更多>>视频联播