变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于光海 | 师延志 | 2024-01-02 |
联络员备案 | 姓名:张弢,固定电话:,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 姓名:梅静,固定电话:,移动电话:****,电子邮箱:****,身份证件类型:中华人民共和国居民身份证,身份证件号码:**** | 2024-01-02 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李兴明 | 于光海 | 2020-05-18 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 齐鲁银行股份有限公司济南历下支行 | 齐鲁银行股份有限公司济南浆水泉支行 | 2017-03-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄琦 | 李兴明 | 2016-07-07 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 济南市历下区历山路173号历山名郡C2座106室 | 济南市历下区荆山路6号 | 2015-06-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张军 | 黄琦 | 2014-05-14 |
更多>>视频联播