变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 范益亮 | 施良锦 | 2020-03-20 |
隶属关系备案 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 招商银行股份有限公司 | 2020-03-20 |
负责人变更 | 林新民 | 范益亮 | 2018-07-20 |
联络员备案 | 陆洁 | 庞代举 | 2017-08-30 |
负责人变更 | 邓元高 | 林新民 | 2017-08-30 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本;电子营业执照数:1本 | 2016-04-07 |
信息公示联络员备案 | 罗光强 | 陆洁 | 2015-05-22 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2014-10-16 |
更多>>视频联播