变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 魏国现 | 余进洋 | 2019-11-04 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 魏国现 | 余进洋 | 2019-11-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2016-12-15 | 无 | 2016-12-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 崔永刚 | 魏国现 | 2016-08-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 无 | 魏国现 | 2016-08-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张国良 | 崔永刚 | 2014-07-18 |
更多>>视频联播