变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梅涛 | 磨宏杰 | 2021-06-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 梅涛 | 磨宏杰 | 2021-06-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 麦剑兵 | 梅涛 | 2020-07-29 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 南宁市金湖路55号亚航财富中心第一、二层铺面 | 南宁市青秀区金湖路55号亚航财富中心1层商场 | 2020-07-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 麦剑兵 | 梅涛 | 2020-07-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 黄锦胜 | 麦剑兵 | 2020-03-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈丽坚 | 麦剑兵 | 2020-03-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈丽坚 | 黄锦胜 | 2018-02-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 欧鲁强 | 陈丽坚 | 2017-01-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 无 | 陈丽坚 | 2017-01-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈丽坚 | 陈丽坚 | 2017-01-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈丽坚 | 陈丽坚 | 2017-01-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 曾立元 | 欧鲁强 | 2016-03-01 |
更多>>视频联播