变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 于宾 | 陈松坤 | 2020-03-31 |
联络员备案 | 钟书文 | 马艺林 | 2019-02-11 |
负责人变更 | 郭志刚 | 于宾 | 2019-02-11 |
经营范围变更 | 一般经营项目:开办咨询顾问业务。许可经营项目:按中国银行业监督管理委员会龙岩监管分局********号《金融许可证》核准的经营范围及中国保险监督管理委员会*******号《保险兼业代理业务许可证》核准的经营范围从事经营活动(有效期至2016年11月04日)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 开办咨询顾问业务。按中国银行业监督管理委员会龙岩监管分局********号《金融许可证》核准的经营范围及中国保险监督管理委员会批准的经营范围从事经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-12-26 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2016-04-08 |
信息公示联络员备案 | 无 | 钟书文 | 2015-01-14 |
负责人变更 | 吴富源 | 郭志刚 | 2015-01-14 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2014-10-31 |
更多>>视频联播