变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 宋万里 | 谢莉 | 2023-09-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谢莉 | 宋万里 | 2022-04-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王洪兵 | 谢莉 | 2018-08-31 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张宁波 | 王洪兵 | 2015-04-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 袁峰 | 张宁波 | 2014-03-15 |
更多>>视频联播