变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 黄慧苏 | 唐思邈 | 2021-11-19 |
负责人变更 | 陈志成 | 黄慧苏 | 2019-04-09 |
负责人变更 | 廖晓丽 | 陈志成 | 2018-06-29 |
负责人变更 | 吴亦兴 | 廖晓丽 | 2015-08-20 |
经营范围变更 | 经营《金融许可证》核定范围内的各项金融业务;代理法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2014年5月16日)。 | 经营《金融许可证》核定范围内的各项金融业务;代理法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险。 | 2015-02-16 |
更多>>视频联播