变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 陈煌超 | 李荣松 | 2020-08-14 |
联络员备案 | 胡慧虹 | 上官俊 | 2020-08-14 |
负责人变更 | 黄庆福 | 陈煌超 | 2018-03-20 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本;电子营业执照数:1本 | 2017-06-12 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2016-03-03 |
信息公示联络员备案 | 无 | 邱颖慧 | 2015-04-13 |
更多>>视频联播