变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 吴莉 | 黄团成 | 2021-12-06 |
负责人变更 | 黄团成 | 吴莉 | 2021-04-22 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2020-09-11 |
增、补、换照 | 旧照350122100062902 | 新照91350122MA32TGLN86 | 2019-05-17 |
负责人变更 | 陈颖 | 黄团成 | 2018-08-08 |
联络员备案 | 无 | 林桂 | 2015-12-04 |
更多>>视频联播