变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 张誉瀚 | 王屹 | 2022-03-18 |
市场主体类型变更 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 其他股份有限公司分公司(上市) | 2022-03-18 |
负责人变更 | 王屹 | 张誉瀚 | 2021-05-13 |
负责人变更 | 陈巨鹏 | 王屹 | 2019-12-17 |
其他事项备案 | 张国强 | 陈巨鹏 | 2018-11-22 |
其他事项备案 | 黄世强 | 张国强 | 2016-10-28 |
其他事项备案 | / | 李宗林,*** | 2016-04-27 |
其他事项备案 | 王宁 | 黄世强 | 2016-04-27 |
其他事项备案 | 2015-10-19 | ||
其他事项备案 | / | / | 2014-04-17 |
更多>>视频联播