变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
住所(经营场所)变更 | 广州市黄埔区彩频路7号之一501 | 广州市黄埔区护林路1010号B104室 | 2021-09-06 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-06 | |
董事备案 | 陈远航,康福民,吴娇瑜 | 黄灿杰,陈远航,康福民 | 2020-08-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-09 | |
股东变更 | 广东坤银投资管理集团有限公司 | 广州乐城投资发展有限公司 | 2020-04-09 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(法人独资) | 2018-12-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2018-12-11 | |
股东变更 | 康福民,陈远航 | 广东坤银投资管理集团有限公司 | 2018-12-11 |
组织机构备案 | 陈玲玲(监事);陈远航(董事兼经理);黄正辉(董事长);吴娇瑜(董事); | 陈玲玲(监事);陈远航(董事兼经理);康福民(董事长);吴娇瑜(董事); | 2018-08-07 |
董事备案 | 陈玲玲(监事);陈远航(董事兼经理);黄正辉(董事长);吴娇瑜(董事); | 陈玲玲(监事);陈远航(董事兼经理);康福民(董事长);吴娇瑜(董事); | 2018-08-07 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2018-08-07 |
股东变更 | 陈远航;黄正辉; | 陈远航;康福民; | 2018-08-07 |
更多>>视频联播