变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 赵亮 | 刘定全 | 2020-08-17 |
高级管理人员备案 | 张卫丽(副总经理);刘定全(董事);赵欣龙(总经理);赵亮(董事长);陈麟(监事会主席);闵含军(副董事长);李家明(董事);周斌(监事);樊杜平(董事);曹平珍(监事); | 曹平珍(监事);刘定全(董事长);樊杜平(董事);赵绮连(监事会主席);张卫丽(副总经理);李家明(董事);赵欣龙(总经理,董事);陈旭涛(职工监事);闵含军(副董事长); | 2020-08-17 |
高级管理人员备案 | 张卫丽,副总经理;李家明,董事兼总经理;赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;周斌,监事 | 张卫丽,副总经理;李家明,董事;赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;周斌,监事;赵欣龙,总经理 | 2019-12-10 |
股东变更 | 股东变更 | 2019-08-19 | |
高级管理人员备案 | 张卫丽,副总经理;樊听龙,董事兼总经理;赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;周斌,监事 | 张卫丽,副总经理;赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;周斌,监事;李家明,董事兼总经理 | 2019-08-19 |
章程修正案备案 | 珠海市汉祺水环境治理有限公司章程(2018-06-05) | 珠海市汉祺水环境治理有限公司章程(2019-08-12) | 2019-08-19 |
高级管理人员备案 | 樊听龙,总经理;赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;俞丹龙,董事;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;麦泽源,监事;张卫丽,副总经理 | 张卫丽,副总经理;赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;周斌,监事;樊听龙,董事兼总经理 | 2018-08-09 |
股东变更 | 股东变更 | 2018-07-04 | |
章程修正案备案 | 珠海市汉祺水环境治理有限公司章程(2018-06-05) | 2018-07-04 | |
高级管理人员备案 | 赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;俞丹龙,董事兼总经理;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;麦泽源,监事;张卫丽,副总经理 | 赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;俞丹龙,董事;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;麦泽源,监事;张卫丽,副总经理;樊听龙,总经理 | 2018-05-23 |
高级管理人员备案 | 赵亮,董事长;梁醒辉,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;俞丹龙,董事兼总经理;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;李伟升,监事;张卫丽,副总经理 | 赵亮,董事长;闵含军,副董事长;樊杜平,董事;刘定全,董事;俞丹龙,董事兼总经理;陈麟,监事会主席;曹平珍,监事;张卫丽,副总经理;麦泽源,监事 | 2018-05-17 |
更多>>视频联播