变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
15 | 10 | 2021-07-30 | |
2021-07-30 | |||
14 | 9 | 2021-07-30 | |
明石投资管理有限公司(委派代表:唐焕新) | 中科明石(深圳)基金管理有限公司(委派代表:唐焕新) | 2020-06-11 | |
2020-06-11 | |||
424 | 423 | 2020-06-11 | |
2019-09-25 | |||
149 | 424 | 2019-09-25 | |
核工业烟台同兴实业集团有限公司(委派代表:高源) | 明石投资管理有限公司(委派代表:唐焕新) | 2019-09-25 | |
2018-11-12 | |||
9 | 14 | 2018-11-12 | |
10 | 15 | 2018-11-12 | |
105 | 149 | 2018-11-12 | |
核工业烟台同兴实业有限公司(委派代表:戚积磊) | 核工业烟台同兴实业集团有限公司(委派代表:高源) | 2018-11-12 | |
2 | 10 | 2018-06-29 | |
1 | 9 | 2018-06-29 | |
2018-06-29 | |||
0 | 105 | 2018-06-29 |
更多>>视频联播