变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
工商登记联络员备案 | 李永 | 王彤彤 | 2021-08-23 |
董事备案 | 贾冠磊;张旸 | 张旸;贾冠磊 | 2021-08-23 |
法定代表人变更 | 马传飞 | 李栋 | 2021-08-23 |
监事备案 | 杨永波 | 王洪远 | 2020-09-02 |
董事备案 | 张金良;朱亚俊 | 贾冠磊;张旸 | 2020-09-02 |
董事备案 | 张金良;朱亚俊 | 朱亚俊;张金良 | 2020-03-03 |
法定代表人变更 | 常德生 | 马传飞 | 2020-03-03 |
章程修正案备案 | 2018-04-22章程备案 | 2019-12-15章程修正案 | 2020-03-03 |
投资人(股权)变更 | 山东晨鸣融资租赁有限公司;晨鸣(香港)有限公司 | 青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司;晨鸣(香港)有限公司 | 2020-03-03 |
监事备案 | 隋云亮 | 杨永波 | 2019-03-29 |
董事备案 | 贾向亮;马传飞 | 张金良;朱亚俊 | 2019-03-29 |
经理备案 | 无 | 无 | 2019-03-29 |
董事备案 | 李永;马传飞 | 贾向亮;马传飞 | 2018-08-16 |
经营范围变更 | 融资租赁业务;经营性租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 融资租赁业务;经营性租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询;从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2018-05-09 |
章程备案 | 无 | 2018-04-22章程备案 | 2018-05-09 |
更多>>视频联播