变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 侯志刚、李晔军、任凯、张卫东、韩剑、张瑞珍、王洪、白英俊 | 武毅、徐祯苑、郑慧敏、侯志刚、任凯、韩剑、王洪、白英俊 | 2021-03-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李晔军 | 侯志刚 | 2020-10-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 侯志刚、李晔军、任凯、张卫东、韩剑、牛国晋、贾潇婷、张瑞珍 | 侯志刚、李晔军、任凯、张卫东、韩剑、张瑞珍、王洪、白英俊 | 2020-10-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李晔军、任凯、张卫东、韩剑、牛国晋、高瑞敏、贾潇婷、张瑞珍 | 侯志刚、李晔军、任凯、张卫东、韩剑、牛国晋、贾潇婷、张瑞珍 | 2020-08-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 冯企康 | 李晔军 | 2020-01-17 |
更多>>视频联播