变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-12-04 | ||
2019-12-04 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄庄; | 法定代表人:李丹宇; | 2017-02-07 |
其他事项备案 | 91440300892303591E | 2017-02-07 | |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-08-07 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1996-09-05,2014-09-05 | 1996-09-05,2034-09-04 | 2014-08-07 |
更多>>视频联播