变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 梁志辉 | 黎超 | 2021-11-09 |
负责人变更 | 梁伟文 | 梁志辉 | 2020-11-05 |
工商登记联络员备案 | 黄伟山 | 2020-11-05 | |
负责人变更 | 陈泳珊 | 梁伟文 | 2017-01-18 |
名称变更 | 广州农村商业银行股份有限公司天安分理处 | 广州农村商业银行股份有限公司天安支行 | 2015-03-30 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更 | 梁志辉 | 黎超 | 2021-11-09 |
负责人变更 | 梁伟文 | 梁志辉 | 2020-11-05 |
工商登记联络员备案 | 黄伟山 | 2020-11-05 | |
负责人变更 | 陈泳珊 | 梁伟文 | 2017-01-18 |
名称变更 | 广州农村商业银行股份有限公司天安分理处 | 广州农村商业银行股份有限公司天安支行 | 2015-03-30 |
更多>>视频联播