变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2018-07-02 | |||
章程备案 | 2018-01-19 | 2018-06-25 | 2018-07-02 |
在网上从事商贸活动(不含限制项目)。(1)承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货,订舱,仓储中转,集装箱拼装拆箱,结算运杂费,报关,报验,保险,以及相关的运输咨询业务。(2)物流管理集成软件的技术开发,技术咨询,销售自行研发的技术成果。(3)经营国内贸易,经营进出口业务,包括:化妆品、工艺品的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | ;网上从事商贸活动(不含限制项目),信息系统软件的技术开发、销售;信息系统设计、集成;信息技术咨询;国内贸易、货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);供应链管理;代理报关;承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-07-02 | |
章程备案 | 2017-12-20 | 2018-01-19 | 2018-05-21 |
章程备案 | 2017-03-13 | 2017-12-20 | 2017-12-26 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2357.1437 | 2435.7156 | 2017-12-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 职工监事:丁璞真;监事:李玉香;职工监事:黄津;董事长:李玉彬; | 职工监事:黄津;职工监事:丁璞真;监事:刘英妹;董事长:张海健; | 2017-06-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:丁璞真;监事:黄津;董事长:李玉彬;监事:李玉香;法定代表人:李玉彬; | 监事:黄津;法定代表人:张海健;监事:丁璞真;监事:刘英妹;董事长:张海健; | 2017-06-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2200 | 2357.1437 | 2017-03-17 |
章程备案 | 2016-09-22 | 2017-03-13 | 2017-03-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 职工监事:丁璞真;总经理:吴建;监事:李玉香;董事长:李玉彬;董事:张莉;董事:朱晔;董事:王海粟;职工监事:黄津;董事:冉涛;董事:吴建;董事:李斌; | 董事:张莉;总经理:吴建;董事:王海粟;董事:朱晔;董事:吴建;董事:曹日辉;董事:李斌;董事长:李玉彬;职工监事:黄津;职工监事:丁璞真;监事:李玉香; | 2017-01-13 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 股份有限公司(非上市) | 2016-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:李玉香;董事:吴建;董事:王海粟;董事:朱晔;总经理:吴建;董事长:李玉彬;董事:冉涛;董事:李斌;董事:张莉; | 董事:朱晔;董事:李斌;董事:张莉;监事:李玉香;职工监事:丁璞真;董事:王海粟;职工监事:黄津;董事:吴建;董事长:李玉彬;总经理:吴建;董事:冉涛; | 2016-09-22 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳保宏电子商务综合服务有限公司 | 深圳保宏电子商务综合服务股份有限公司 | 2016-09-22 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2013-11-08,2043-11-08 | 2013-11-08,5000-01-01 | 2016-09-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:重庆易一天使投资有限公司、出资额:75.037600、出资比例:6.206600;股东名称:深圳前海浩瑞投资有限公司、出资额:500.000000、出资比例:41.356700;股东名称:深圳智创投资企业(有限合伙)、出资额:73.506800、出资比例:6.080000;股东名称:深圳市前海湾仓储服务有限公司、出资额:500.000000、出资比例:41.356700;股东名称:深圳市耀凯贝壳资产管理有限公司、出资额:60.449700、出资比例:5.000000; | 股东名称:重庆易一天使投资有限公司、出资额:136.545200、出资比例:6.206600;股东名称:深圳前海浩瑞投资有限公司、出资额:909.847400、出资比例:41.356700;股东名称:深圳智创投资企业(有限合伙)、出资额:133.760000、出资比例:6.080000;股东名称:深圳市前海湾仓储服务有限公司、出资额:909.847400、出资比例:41.356700;股东名称:深圳市耀凯贝壳资产管理有限公司、出资额:110.000000、出资比例:5.000000; | 2016-09-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 1208.9941 | 2200 | 2016-09-19 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-09-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:张莉;其他董事:李玉彬;法定代表人:余世新;其他董事:朱晔;其他董事:李斌;其他董事:刘凯;监事:李玉香;其他董事:冉涛;其他董事:吴建;董事长:余世新;总经理:吴建; | 其他董事:王海粟;法定代表人:李玉彬;监事:李玉香;其他董事:张莉;其他董事:冉涛;总经理:吴建;其他董事:李斌;其他董事:朱晔;董事长:李玉彬;其他董事:吴建; | 2016-07-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:冉涛;董事:朱晔;董事:李玉彬;总经理:吴建;董事:李斌;董事:张莉;董事长:余世新;董事:吴建;董事:刘凯;监事:李玉香; | 董事长:李玉彬;董事:朱晔;董事:王海粟;董事:张莉;监事:李玉香;董事:吴建;总经理:吴建;董事:冉涛;董事:李斌; | 2016-07-25 |
更多>>视频联播