变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2018-10-15 | ||
名称变更(字号名称、集团名称等) | 汇海融资租赁有限公司 | 汇海融资租赁股份有限公司 | 2017-12-19 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 股份有限公司(台港澳与境内合资,未上市) | 2017-12-19 |
章程备案 | 2017-12-19 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:高润秀;董事:马惠;董事长:范维红;董事:辛成;董事:刘涛;董事:王秀册;监事:葛宏普;监事:白静伟; | 监事:李建辉;董事:曹芸;职工监事:班泽锋;董事:梅春晓;董事长:米大斌;副董事长:曹欣;董事:秦刚;董事:葛立群;执行监事:郭哲诚;董事:范维红; | 2017-07-11 |
章程备案 | 2017-07-11 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 30000 | 65000 | 2017-07-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:辛成;股东:深圳新天绿色能源投资有限公司;股东:河北建投能源投资股份有限公司;股东:燕山国际投资有限公司;法定代表人:范维红;其他:刘涛;监事:高润秀;股东:新天绿色能源(香港)有限公司;其他:马惠;其他:王秀册;监事:葛宏普;董事长:范维红;监事:白静伟; | 监事:班泽锋;股东:;股东:;董事长:米大斌;法定代表人:米大斌;其他董事:秦刚;其他董事:曹芸;股东:;其他董事:范维红;监事:李建辉;其他董事:梅春晓;股东:;股东:;其他董事:曹欣;其他董事:葛立群;监事:郭哲诚;股东:; | 2017-07-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:新天绿色能源(香港)有限公司、出资额:4875.000000、出资比例:16.250000;股东名称:深圳新天绿色能源投资有限公司、出资额:14625.000000、出资比例:48.750000;股东名称:河北建投能源投资股份有限公司、出资额:7875.000000、出资比例:26.250000;股东名称:燕山国际投资有限公司、出资额:2625.000000、出资比例:8.750000; | 股东名称:深圳新天绿色能源投资有限公司、出资额:14625.000000、出资比例:22.500000;股东名称:茂天资本有限责任公司、出资额:5500.000000、出资比例:8.461538;股东名称:燕山国际投资有限公司、出资额:15000.000000、出资比例:23.076923;股东名称:新天绿色能源(香港)有限公司、出资额:4875.000000、出资比例:7.500000;股东名称:河北建设投资集团有限责任公司、出资额:5000.000000、出资比例:7.692307;股东名称:河北建投能源投资股份有限公司、出资额:20000.000000、出资比例:30.769230; | 2017-07-11 |
章程备案 | 2017-06-14 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:新天绿色能源(香港)有限公司、出资额:7500.000000、出资比例:25.000000;股东名称:深圳新天绿色能源投资有限公司、出资额:22500.000000、出资比例:75.000000; | 股东名称:河北建投能源投资股份有限公司、出资额:7875.000000、出资比例:26.250000;股东名称:燕山国际投资有限公司、出资额:2625.000000、出资比例:8.750000;股东名称:新天绿色能源(香港)有限公司、出资额:4875.000000、出资比例:16.250000;股东名称:深圳新天绿色能源投资有限公司、出资额:14625.000000、出资比例:48.750000; | 2017-06-14 |
融资租赁业务、租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 融资租赁业务、租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的商业保理业务(非银行融资类)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2017-05-02 | |
章程备案 | 2017-05-02 | ||
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳新天汇海融资租赁有限公司 | 汇海融资租赁有限公司 | 2017-05-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:高润秀;董事:王秀册;董事:鲁安;董事:马惠;董事长:范维红;监事:葛宏普;总经理:葛立群;董事:刘涛;监事:白静伟; | 董事长:范维红;董事:王秀册;监事:白静伟;监事:高润秀;董事:马惠;监事:葛宏普;总经理:葛立群;董事:辛成;董事:刘涛; | 2016-04-14 |
更多>>视频联播