变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
其他变更 | 姓名:钟孝芳,职务:执行董事;姓名:钟孝芳,职务:经理;姓名:黄霖,职务:监事; | 姓名:钟孝芳,职务:经理;姓名:钟孝芳,职务:执行董事;姓名:刘日忠,职务:监事; | 2022-03-03 |
投资人(股权)变更 | 投资人:钟孝芳,出资额:58.5万,占45%,出资方式:货币,出资时间:2029-12-31;投资人:黄霖,出资额:71.5万,占55%,出资方式:货币,出资时间:2047-12-15; | 投资人:钟孝芳,出资额:71.5万,占55%,出资方式:货币,出资时间:2047-12-15;投资人:刘日忠,出资额:58.5万,占45%,出资方式:货币,出资时间:2047-12-15; | 2022-03-03 |
其他变更 | 姓名:李平晖,职务:执行董事;姓名:余根平,职务:监事;姓名:李平晖,职务:经理; | 姓名:钟孝芳,职务:执行董事;姓名:钟孝芳,职务:经理;姓名:黄霖,职务:监事; | 2019-11-13 |
更多>>视频联播