变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
登记机关变更 | 省工商局 | 武汉市工商局 | 2008-12-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董腊发 | 吴玮 | 2003-07-21 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 华夏证券有限公司武汉分公司武汉中北路证券营业部 | 华夏证券股份有限公司武汉分公司武汉中北路证券营业部 | 2003-03-25 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 华夏证券有限公司武汉分公司江南证券交易营业部 | 华夏证券有限公司武汉分公司武汉中北路证券营业部 | 1999-11-15 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 代理发行各种有价证券;代理买卖各种有价证券;有价证券的代保管、鉴证和过户;代理还本付息、分红派息等权益分派业务;经总公司授权经营的其它业务。 | 证券代理买卖;代理还本付息、分红派息;证券代保管、鉴证;代理登记开户。 | 1999-11-15 |
市场主体类型变更 | 全民所有制 | 有限责任公司 | 1999-06-22 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 武汉市武昌区中北路15号 | 武汉市武昌区中北路18号 | 1997-05-04 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 中国工商银行湖北省信托投资公司江南证券营业部 | 华夏证券有限公司武汉分公司江南证券交易营业部 | 1997-05-04 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 自营和代理股票买卖;代理支付和代收股票的股息和红利;股票的鉴证及代保管业务。 | 代理发行各种有价证券;代理买卖各种有价证券;有价证券的代保管、鉴证和过户;代理还本付息、分红派息等权益分派业务;经总公司授权经营的其它业务。 | 1997-05-04 |
其他事项备案 | 中国工商银行湖北省信托投资公司 | 华夏证券有限公司武汉分公司 | 1997-05-04 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李中南 | 董腊发 | 1997-05-04 |
更多>>视频联播