变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李庚华;董事长:伍世江;总经理:杨晓楠;董事:杨晓楠;职工监事:李友谊;监事:史耀舟;监事:戴璐; | 监事:杨翠梅;总经理:伍世江;执行董事:伍世江; | 2018-11-23 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:共青城普瑞世通投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:196.000000、出资比例:39.200000;股东名称:李友谊、出资额:49.000000、出资比例:9.800000;股东名称:伍世江、出资额:255.000000、出资比例:51.000000; | 股东名称:李庚华、出资额:245.000000、出资比例:49.000000;股东名称:伍世江、出资额:255.000000、出资比例:51.000000; | 2018-11-23 |
章程备案 | 2018-04-27 | 2018-11-15 | 2018-11-23 |
2018-05-04 | |||
章程备案 | 2018-04-13 | 2018-04-27 | 2018-05-04 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市龙岗区龙岗街道发达路云里智能园6栋4楼401 | 深圳市龙岗区坂田街道发达路云里智能园6栋4楼401 | 2018-05-04 |
2018-04-18 | |||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区桂园街道深南东路信兴广场主楼56层 | 深圳市龙岗区龙岗街道发达路云里智能园6栋4楼401 | 2018-04-18 |
章程备案 | 2017-03-21 | 2018-04-13 | 2018-04-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:伍世江;执行董事:伍世江;监事:杨翠梅; | 董事:李庚华;监事:史耀舟;总经理:杨晓楠;董事:杨晓楠;董事长:伍世江;监事:戴璐;职工监事:李友谊; | 2017-03-21 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10 | 500 | 2017-03-21 |
章程备案 | 2017-01-05 | 2017-03-21 | 2017-03-21 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:维纳斯科技生物发展(深圳)有限公司、出资额:10.000000、出资比例:100.000000; | 股东名称:伍世江、出资额:255.000000、出资比例:51.000000;股东名称:共青城普瑞世通投资管理合伙企业(有限合伙)、出资额:196.000000、出资比例:39.200000;股东名称:李友谊、出资额:49.000000、出资比例:9.800000; | 2017-03-21 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司 | 2017-03-21 |
更多>>视频联播