变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司,邱玥芳 | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司 | 2021-04-23 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-04-20 | 2023-04-20 | 2019-12-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司(委派代表:闵建国) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司(委派代表周琼芳) | 2019-12-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司(委派代表:高进) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司(委派代表:闵建国) | 2018-03-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司,邱玥芳 | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司,邱玥芳 | 2017-08-29 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司(委派代表:王平) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司(委派代表:高进) | 2017-08-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司 | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司,邱玥芳 | 2017-04-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司 | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司 | 2017-03-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州太湖金谷建设发展有限公司(委派代表:王平) | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司(委派代表:王平) | 2016-03-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司 | 苏州高新创业投资集团太湖金谷资本管理有限公司,苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司 | 2016-03-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州高新创业投资集团有限公司,苏州聚高科技发展有限公司 | 苏州高新创业投资集团有限公司,苏州太湖金谷建设发展有限公司 | 2016-01-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州聚高科技发展有限公司(委派代表:王平) | 苏州太湖金谷建设发展有限公司(委派代表:王平) | 2016-01-12 |
更多>>视频联播