变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 孙金顶 | 李世梁 | 2018-05-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 无 | 李世梁(负责人) | 2018-05-03 |
市场主体类型变更 | 国有经营单位(非法人) | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | 2018-05-03 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算,办理票据贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务. | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 2018-05-03 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 项城市李寨太阜店 | 河南省周口市项城市李寨镇太阜店集 | 2018-05-03 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 项城市农村信用合作联社太阜店分社 | 河南项城农村商业银行股份有限公司太阜店分理处 | 2018-05-03 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 6 | 2022-06-22 | 2016-08-19 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2011-11-04 | 2014-06-22 | 2011-06-22 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 杨兆明 | 孙金顶 | 2011-06-22 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 项城市李寨信用社太阜店储蓄所 | 项城市农村信用合作联社太阜店分社 | 2008-11-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 人民币储蓄 | 吸收公众存款;发放贷款;办理国内结算,办理票据贴现;代理其他银行的金融业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收会款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经银行业监督管理机构批准的其他业务. | 2008-11-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 412702196303153634 | 412702691124235 | 2008-11-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 0626200712:00AM | 115200812:00AM | 2008-11-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 0626201012:00AM | 114201112:00AM | 2008-11-05 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 4116812006011668 | 4116812008001571 | 2008-11-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李纯杰 | 杨兆明 | 2008-11-05 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李纯然 | 李纯杰 | 2007-06-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 4127296411120843 | 412702196303153634 | 2007-06-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 048200412:00AM | 0626200712:00AM | 2007-06-26 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 047200712:00AM | 0626201012:00AM | 2007-06-26 |
更多>>视频联播