变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-06-09 | 2019-07-22 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:黄庆伟) | 黄庆伟 | 2019-07-22 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 常熟市海虞镇资产经营投资公司,韩雪龙,江苏嘉洋华联建筑装饰有限公司,金建华,骆永明,吴相康,孙云元,吴正才,严美玉,俞子超,苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 常熟市海虞镇资产经营投资公司,韩雪龙,金建华,骆永明,孙云元,吴正才,严美玉,俞子超,苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙),苏州嘉得洋实业有限公司,常熟市美得宝装饰材料贸易有限公司 | 2015-09-01 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 常熟市海虞镇资产经营投资公司,韩雪龙,江苏嘉洋华联建筑装饰有限公司,金建华,骆永明,吴相康,孙云元,吴正才,严美玉,俞拥军,苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 常熟市海虞镇资产经营投资公司,韩雪龙,江苏嘉洋华联建筑装饰有限公司,金建华,骆永明,吴相康,孙云元,吴正才,严美玉,俞子超,苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 2014-07-07 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:储军峰) | 苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:黄庆伟) | 2014-07-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 常熟市海虞镇资产经营投资公司,韩雪龙,江苏嘉洋华联建筑装饰有限公司,金建华,骆永明,吴相康,孙云元,吴正才,严美玉,俞拥军,苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 常熟市海虞镇资产经营投资公司,韩雪龙,江苏嘉洋华联建筑装饰有限公司,金建华,骆永明,吴相康,孙云元,吴正才,严美玉,苏州长祥尚虞股权投资管理合伙企业(有限合伙),俞拥军 | 2014-05-13 |
更多>>视频联播