变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2021-07-07 | 2024-07-07 | 2021-07-09 |
苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(委派代表朱幼科) | 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(委派代表史历) | 2019-09-26 | |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(委派代表:丁翔) | 朱幼科 | 2019-02-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(委派代表:罗军) | 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(委派代表:丁翔) | 2018-04-19 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(代表:罗军) | 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司(委派代表:罗军) | 2016-08-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司,苏宁环球健康投资发展有限公司,上海苏宁国际投资管理有限公司 | 苏宁环球集团(上海)股权投资有限公司,苏宁环球健康投资发展有限公司,上海苏宁国际投资管理有限公司 | 2016-08-18 |
更多>>视频联播