变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
梁立萍,汪宇航,詹秉立,高山,黄金宇,黄渊余,赵海,王番,曹力强,孔素东,刘慧英,魏娜,郑书全,陈庚容,陈友芳,张晓明,石冬梅,北京新胡杨意志投资管理咨询有限公司 | 梁子才,汪宇航,詹秉立,高山,黄金宇,黄渊余,赵海,王番,曹力强,孔素东,刘慧英,魏娜,郑书全,陈庚容,陈友芳,张晓明,石冬梅,北京新胡杨意志投资管理咨询有限公司 | 2020-09-18 | |
市场主体类型变更 | 有限合伙企业 | 有限合伙企业 | 2020-09-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁立萍詹秉立 | 梁子才 | 2020-09-18 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 核酸技术及生物医药领域内项目的投资管理、投资咨询服务、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2020-05-07 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 昆山瑞技投资管理企业(有限合伙) | 昆山瑞技企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 2020-05-07 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 核酸技术及生物医药领域内项目的投资管理、投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 核酸技术及生物医药领域内项目的投资管理、投资咨询服务、企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-04-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 梁立萍,汪宇航,詹秉立,高山,黄金宇,黄渊余,赵海,王番,曹力强,孔素东,刘慧英,魏娜,郑书全,陈庚容,陈友芳,张晓明,石冬梅,北京新胡杨意志投资管理咨询有限公司 | 梁立萍,汪宇航,詹秉立,高山,黄金宇,黄渊余,赵海,王番,曹力强,孔素东,刘慧英,陈友芳,魏娜,郑书全,陈庚容,张晓明,石冬梅,北京新胡杨意志投资管理咨询有限公司 | 2017-04-07 |
市场主体类型变更 | 有限合伙企业 | 有限合伙企业 | 2017-04-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 梁立萍,汪宇航,李琛,詹秉立,高山,黄金宇,黄渊余,赵海,王番,曹力强,孔素东,刘慧英,魏娜,郑书全,陈庚容,陈友芳,张晓明,石冬梅,北京新胡杨意志投资管理咨询有限公司 | 梁立萍,汪宇航,詹秉立,高山,黄金宇,黄渊余,赵海,王番,曹力强,孔素东,刘慧英,魏娜,郑书全,陈庚容,陈友芳,张晓明,石冬梅,北京新胡杨意志投资管理咨询有限公司 | 2016-03-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 梁立萍,汪宇航,李琛,詹秉立,高山,黄金宇,黄渊余,赵海,王番,曹力强,孔素东 | 梁立萍,汪宇航,李琛,詹秉立,高山,黄金宇,黄渊余,赵海,王番,曹力强,孔素东,刘慧英,魏娜,郑书全,陈庚容,陈友芳,张晓明,石冬梅,北京新胡杨意志投资管理咨询有限公司 | 2015-10-19 |
更多>>视频联播