变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 东吴创业投资有限公司,银河金汇证券资产管理有限公司,镇江城市建设产业集团有限公司 | 东吴创业投资有限公司,银河金汇证券资产管理有限公司,镇江城市建设产业集团有限公司 | 2020-05-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董斯妍 | 蔡宽 | 2018-12-17 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 苏州东吴城市建设资产管理有限公司,银河金汇证券资产管理有限公司,镇江城市建设产业集团有限公司 | 东吴创业投资有限公司,银河金汇证券资产管理有限公司,镇江城市建设产业集团有限公司 | 2018-12-17 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 江苏省镇江市檀山路8号A座 | 江苏省镇江市南徐大道62号-1楼 | 2018-12-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州东吴城市建设资产管理有限公司(委派代表:徐超) | 董斯妍 | 2017-10-27 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 苏州东吴城市建设资产管理有限公司(委派代表:吴贤) | 苏州东吴城市建设资产管理有限公司(委派代表:徐超) | 2017-02-13 |
更多>>视频联播