变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 西藏天玑基石投资有限公司;林海英;张淑凤;黄珠利;万钧;杨晓黎;张璐;何国强;任东青;叶维晨;余蓉;黄伟;李德诚;马维森;安宁;尧静波;罗仲立;何建平;林凌;昆山歌斐谨承股权投资中心;陈霖;蔡玉玲;杨立新;段立明;徐燕英;乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业; | 陈霖;蔡玉玲;林海英;黄珠利;万钧;杨晓黎;张璐;何国强;任东青;叶维晨;余蓉;黄伟;李德诚;马维森;安宁;尧静波;罗仲立;何建平;林凌;昆山歌斐谨承股权投资中心;段立明;张淑凤;徐燕英;杨立新;北京先锋基石股权投资管理合伙企业(有限合伙);西藏天玑基石创业投资有限公司; | 2021-10-11 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 9 | 11 | 2021-10-11 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业(委派代表:王启文) | 北京先锋基石股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:王启文) | 2021-10-11 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 深圳市基石资产管理股份有限公司;蔡玉玲;林海英;张文龙;黄珠利;万钧;杨晓黎;张璐;何国强;任东青;叶维晨;余蓉;黄伟;李德诚;马维森;安宁;徐燕英;尧静波;罗仲立;何建平;陈霖;段立明;林凌;杨立新;昆山歌斐谨承股权投资中心;乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业; | 陈霖;蔡玉玲;林海英;黄珠利;万钧;杨晓黎;张璐;何国强;任东青;叶维晨;余蓉;黄伟;李德诚;马维森;安宁;尧静波;罗仲立;何建平;林凌;昆山歌斐谨承股权投资中心;乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业;段立明;张淑凤;徐燕英;西藏天玑基石投资有限公司;杨立新; | 2019-08-18 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2019-07-26 | 2021-07-26 | 2019-08-18 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 13525 | 12675.000000 | 2019-08-18 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 昆山歌斐谨承股权投资中心;张维;乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业;陈霖;段立明;蔡玉玲;林海英;张文龙;黄珠利;万钧;杨晓黎;张璐;何国强;任东青;叶维晨;余蓉;黄伟;李德诚;马维森;安宁;徐燕英;尧静波;罗仲立;何建平;陶涛;林凌;杨立新; | 陈霖;蔡玉玲;林海英;张文龙;黄珠利;万钧;杨晓黎;张璐;何国强;任东青;叶维晨;余蓉;黄伟;李德诚;马维森;安宁;尧静波;罗仲立;何建平;林凌;昆山歌斐谨承股权投资中心;乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业;段立明;徐燕英;杨立新;深圳市基石资产管理股份有限公司; | 2017-03-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张维 | 乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业(委派代表:王启文) | 2015-09-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业:7.39%;乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业:0.18%;陈霖:3.69%;段立明:3.69%;李大勇:3.69%;蔡玉玲:3.69%;林海英:3.69%;张文龙:3.69%;黄珠利:3.69%;万钧:3.69%;杨晓黎:3.69%;张璐:3.69%;何国强:3.69%;任东青:3.69%;叶维晨:3.69%;余蓉:3.69%;黄伟:3.69%;李德诚:3.69%;马维森:3.69%;安宁:3.69%;徐燕英:3.69%;尧静波:3.69%;罗仲立:3.69%;何建平:3.69%;陶涛:3.69%;林凌:3.69%;杨立新:3.69%; | 陈霖;段立明;蔡玉玲;林海英;张文龙;黄珠利;万钧;杨晓黎;张璐;何国强;任东青;叶维晨;余蓉;黄伟;李德诚;马维森;安宁;徐燕英;尧静波;罗仲立;何建平;陶涛;林凌;杨立新;张维;昆山歌斐谨承股权投资中心;乌鲁木齐先锋基石股权投资管理有限合伙企业; | 2015-09-25 |
更多>>视频联播